منتدى طلبة الجزائر التعليمي
مرحبا بك عزيزي زائر منتدى طلبة الجزائر التعليمي
شرف لنا زيارتك
ويزيدنا شرفا انضمامك الينا
منتدانا به معلومات قد لا تجدها في المنتديات الاخرى كما ان به دردشة للتواصل بين الاعضاء

منتدى طلبة الجزائر التعليمي

منتدى عربي لجميع الطلبة والمتمدرسين .... به ملفات تساعدك خلال مشوارك الدراسي كما ان به جميع المعلومات غير الموجودة في غيره من فضلك ادخل ولن تندم كذلك يحتوي المنتدى على دردشة للتواصل بين الاعضاء
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول

هل انت مطور للمنتديات نحن نحتاجك منتدانا يحتاجك للرقي و سنضيفك الى اعضاء الادارة اذا كنت مهتم فسجل في منتدانا

شاطر | 
 

 مهارات الحساب الذهني فالرياضيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
daoudi abdu
إداري
إداري
avatar

عدد المساهمات : 500
السٌّمعَة : 34
تاريخ التسجيل : 26/03/2015
العمر : 22

مُساهمةموضوع: مهارات الحساب الذهني فالرياضيات   الأربعاء أبريل 06, 2016 11:22 pm


منقول للافادة
مهارات في الضرب

لتربيع رقم مكون من تسعات فقط بسرعة وبدون ضرب
نكتب ابتداءً من اليسار عدد من التسعات اقل بواحد من عدد التسعات الموجودة في العدد ثم نكتب 8 ثم نكتب عدد من الاصفار مساوي لعدد التسعات التي كتبناها ثم نكتب واحد
مثال : 999×999 لتربيع العدد بسرعة بدون ضرب نكتب تسعتين فقط 99 ثم 8 ليصبح العدد 998 ونضيف صفرين يصبح العدد 99800 وأخيراً نضيف 1 ويصبح الناتج النهائي : 998001
لضرب أي عدد من رقمين بالعدد 11
اكتب مجمع الارقام بين الرقمين كالتالي 34×11=374
نلاحظ ان : 3+4=7 وقد وضعنا المجموع 7 بين الرقمين 3و4 عند كتابة الناتج
وعندما يكون المجموع أكبر من 9 نضيف 1 للعدد الأيسر ونضع الآحاد فقط من المجموع بين الرقمين
مثال : 98×11=1078
عند حساب المجموع 9+8=17 نجد انه اكبر من 9 لذلك نضيف 1 الى 9فنحصل على 10 ولكتابة الناتج نضع -آحاد المجموع- 7 بين العددين 8 و 10
لتربيع أي عدد كسري يحتوي 1/2
لتربيع أي عدد كسري يحتوي 1/2 مثل 1/2 5 نضرب العدد الصحيح بالعدد الصحيح الذي يليه ثم نضيف للناتج 1/4
5 1/2 × 5 1/2 = 30 1/4
نضرب الأعداد الصحيحة أولاً 5×6=30 ونضيف 1/4 يصبح الناتج 1/4 30
لضرب عددين متشابهين بكسرين مجموعها يساوي 1
مثلاً Sad 3/4 4 × 1/4 4 ) نضرب العدد الصحيح بالعدد الصحيح الذي يليه 4×5
ونضرب الكسرين 3/4 × 1/4 = 3/16
فيصبح ناتج الضرب : 3/16 20 أي نضع العدد الصحيح مع الكسر


---------------------------------------------------------------------------

مهارات في القسمة
لقسمة أي عدد على 125 نضربه ×8 ثم نقسمة على 1000
مثال: 7000÷125=(700×Cool ÷1000=56

لقسمة أي عدد على 50 نضربه ×2 ثم نقسمه على 100

لقسمة أي عدد على 500 نضربه ×2 ثم نقسمه على 1000

لقسمة أي عدد على 5 نضربه ×2 ثم نقسمه على 10

لقسمة أي عدد على 25 نضربه ×4 ثم نقسمه على 100

لقسمة أي عدد على 25 نضربه ×4 ثم نقسمه على 100

لقسمة أي عدد على 250 نضربه ×4 ثم نقسمه على 1000

لقسمة أي عدد على 75 نقسمه على 3 ثم نضربه ×4 ثم نقسمه على 100

---------------------------------------------------------------------------
مهارات التربيع

**تربيع رقم آحاده 1 **
نختار رقمين آحادها الرقم (1)
نطرح واحد من الرقم
نربع ناتج الطرح
نجمع ناتج التربيع + ناتج الطرح مكرر مرتين
نضيف واحد
مثال :
نبدأ بالرقم 41 ونطرح منه 1 : 41 - 1 = 40

40 × 40 = 1600 (تربيع الفرق)

1600 + 40 + 40 = 1680 (مجموع التربيع + الفرق مكرر مرتين)

1680 + 1 = 1681 (نضيف الواحد)

41 × 41 = 1681


**تربيع رقم آحاده 2 **
نختار عدد مكون من رقمين آحاده الرقم (2)
سيكون ناتج التربيع آحاده 4 وتكون المنازل بهذا الشكل 4 _ _ _
نضرب رقم العشرات × 4 ، ونضع الناتج في منزلة العشرات(سوف نكتب الآحاد فقط اما العشرات فنحتفظ به للخطوة التالية) 4 ×_ _
نربع رقم العشرات ونضيف عليه رقم العشرات من الخطوة السابقة ونضع الناتج في آخر منزلتين _ _ × ×
Smile العملية تبدو صعبة لكن هيا الى المثال
مثال :
نبدأ بالرقم 52 الناتج سيكون بهذا الشكل 4 _ _ _

4 × 5=20 (رقم العشرات ×4) سوف نكتب الصفر فقط ونحتفظ بالاثنين للخطوة القادمة الناتج الآن 4 0 _ _

5 × 5 =25(مربع رقم العشرات) ثم نضيف عليه الإثنين من الخطوة السابقة : 25 + 2 = 27

نضع الرقم الأخير في المكان المناسب ويصبح ناتج التربيع كما يلي:
52 × 52 =2704




**تربيع رقم آحاده 3 **

نختار عدد مكون من رقمين آحاده الرقم (3)
سيكون ناتج التربيع آحاده 9 وتكون المنازل بهذا الشكل 9 _ _ _
نضرب رقم العشرات × 6 ، ونضع الناتج في منزلة العشرات(سوف نكتب الآحاد فقط اما العشرات فنحتفظ به للخطوة التالية) 9 ×_ _
نربع رقم العشرات ونضيف عليه رقم العشرات من الخطوة السابقة ونضع الناتج في آخر منزلتين _ _ × ×
Smile الا تبدو العملية مألوفة ... نعم انها تشبه تربع رقم آحاده 2
مثال :
نبدأ بالرقم 43 الناتج سيكون بهذا الشكل 9 _ _ _
4 × 6=24 (رقم العشرات ×6) سوف نكتب الأربعة فقط ونحتفظ بالاثنين للخطوة القادمة الناتج الآن 9 4 _ _
4 × 4 =16(مربع رقم العشرات) ثم نضيف عليه الإثنين من الخطوة السابقة : 16 + 2 = 18
نضع الرقم الأخير في المكان المناسب ويصبح ناتج التربيع كما يلي:
43 × 43 =1809
منقول للافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nasimed.allgoo.net
نورا محبوبة ريالي
عضو
عضو
avatar

عدد المساهمات : 47
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/03/2016
الموقع : ادرا ر

مُساهمةموضوع: رد: مهارات الحساب الذهني فالرياضيات   الخميس أبريل 07, 2016 12:22 am

مشكووووووووووووورررررررةة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
daoudi abdu
إداري
إداري
avatar

عدد المساهمات : 500
السٌّمعَة : 34
تاريخ التسجيل : 26/03/2015
العمر : 22

مُساهمةموضوع: رد: مهارات الحساب الذهني فالرياضيات   الخميس أبريل 07, 2016 1:08 pm

العفو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://nasimed.allgoo.net
 
مهارات الحساب الذهني فالرياضيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة الجزائر التعليمي  :: التعليم الجامعي :: التخصصات الجامعية-
انتقل الى: